Informazioni su Sandra Günter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sandra Günter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005518752, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
ENIPA AG, in Schaffhausen, CHE-113.824.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961560). Gemäss Erklärung vom 22.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder + Baumgartner Treuhand AG (CHE-103.815.364), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle;
Günter, Sandra, von Hüttlingen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spleiss, Edwin Walter, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004698943, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
ENIPA AG, in Schaffhausen, CHE-113.824.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522570).
Statutenänderung:
15.08.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzipierung und Implementierung sowie den Betrieb von innovativen Projekten im Gesundheits-, Wellness- und Fitnessbereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherzinger, Simon Raffael, von Wynau, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günter, Sandra, von Hüttlingen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.