Informazioni su Eduard Gubser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eduard Gubser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004846633, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Baldus AG, in Zug, CHE-103.400.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4008159).
Statutenänderung:
24.02.2020.
Zweck neu:
Halten und Finanzierung von Beteiligungen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Eduard, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004676505, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Grosser Preis der Stadt Zürich, in Zürich, CHE-109.800.556, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, S.0, Publ. 3606057).
Domizil neu:
c/o JEGEN IMMOBILIEN AG, Oerlikonerstrasse 38, 8057 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Eduard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Ballmoos, Yves, von Heimiswil, in Dättlikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Revit Treuhand AG (CHE-107.600.897), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegen, Peter, von Klosters-Serneus, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Beijerman, Hugo, von Bottmingen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hunziker, Marc, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Züger, Reto, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gräff, Markus, von Volketswil, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Acribia AG (CHE-100.066.407), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004542791, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fonte Sole Holding AG, in Zug, CHE-101.962.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2017, Publ. 3682339).
Domizil neu:
c/o Bratschi AG, Zweigniederlassung Zug, Industriestrasse 24, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Eduard, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szolanski, Ferenc, genannt Franz, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Biglari, Sardar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Antonio (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.