Informazioni su Robert Grüter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Robert Grüter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Grüter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006132552, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MPL AG Elektronik-Unternehmen, in Baden, CHE-103.482.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2024, Publ. 1006006767).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Robert, von Wolhusen, in Mülligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsser, Remo Eric, von Berikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005970653, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hans Leutwyler AG, in Wettingen, CHE-103.372.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523238).
Statutenänderung:
12.02.2024.
Sitz neu:
Mülligen.
Domizil neu:
Blumenweg 4, 5243 Mülligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Motorenwicklerei und mechanischen Werkstätte sowie den Handel mit Maschinen, Motoren und deren Bestandteilen und Zubehör, insbesondere auf Grund übernommener Vertretungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Theresia, von Wolhusen, in Wettingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Robert, von Wolhusen, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005523238, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hans Leutwyler AG, in Wettingen, CHE-103.372.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S.2, Publ. 5028834).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Theresia, von Wolhusen, in Wettingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Grüter, Therese, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grüter, Robert, von Wolhusen, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüter, Angelika Theresia, von Wolhusen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.