Informazioni su Stefan Graf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Graf
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Graf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005411471, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Graf Söhne AG, in Gelterkinden, CHE-107.779.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3941145).
Firma neu:
Graf Söhne AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Markus Graf, Schützenmattweg 1, 4460 Gelterkinden.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Stefan, von Krattigen, in Gelterkinden, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Markus, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Krattigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Thomas, von Krattigen, in Läufelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf-Faccioli, Ernst, von Krattigen, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3051953, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Graf Söhne AG, in Gelterkinden, CHE-107.779.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 09.07.1997).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Stefan, von Krattigen, in Gelterkinden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Thomas, von Krattigen, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hölstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf-Faccioli, Ernst, von Krattigen, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ramseier Treuhand AG (CHE-107.794.531), in Pratteln, Revisionsstelle [bisher: Ramseier Treuhand AG (CH-280.3.915.131-5)].
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Graf Söhne AG, in Gelterkinden, Betrieb eines Baugeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.157 vom 16.08.1993, S.4297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf-Wach, Marcel, von Krattigen, in Gelterkinden, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf-Faccioli, Ernst, von Krattigen, in Gelterkinden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Graf, Markus, von Krattigen, in Gelterkinden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Stefan, von Krattigen, in Gelterkinden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Thomas, von Krattigen, in Hölstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.