Informazioni su Thomas Andreas Gohl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Andreas Gohl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005178505, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unterstützungskasse der Oerlikon-Schweisstechnik AG, in Niederhasli, CHE-109.730.074, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004990934).
Name neu:
Unterstützungskasse der Oerlikon-Schweisstechnik AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.02.2021 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gohl, Thomas Andreas, von Oberglatt, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fritschi, Antonia, von Embrach, in Embrach, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaiser, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Neulussheim (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Michel, Patrick, von Köniz, in Arnex-sur-Orbe, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004481935, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oerlikon-Schweisstechnik AG, in Niederhasli, CHE-105.950.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2018, Publ. 4071225).
Statutenänderung:
09.10.2018.
Firma neu:
Welding Industries Oerlikon AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Welding Industries Oerlikon Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geurts, Jean, belgischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Feinauer, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gohl, Thomas, von Oberglatt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Roger, von Winterthur, in Yverdon-les-Bains, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Dannenfels (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dörig, Dr. Markus, von Appenzell, in Uetikon am See, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004459882, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Europäische Holding Intercito AG, in Niederhasli, CHE-102.958.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gohl, Thomas Andreas, von Oberglatt, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Neulussheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dörig, Dr. Markus, von Appenzell, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].