Informazioni su Jean Geurts
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean Geurts
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004481935, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oerlikon-Schweisstechnik AG, in Niederhasli, CHE-105.950.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2018, Publ. 4071225).
Statutenänderung:
09.10.2018.
Firma neu:
Welding Industries Oerlikon AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Welding Industries Oerlikon Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geurts, Jean, belgischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Feinauer, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gohl, Thomas, von Oberglatt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Roger, von Winterthur, in Yverdon-les-Bains, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Dannenfels (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dörig, Dr. Markus, von Appenzell, in Uetikon am See, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4071225, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oerlikon-Schweisstechnik AG, in Niederhasli, CHE-105.950.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sellier, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Ecouen (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dulermez, François, französischer Staatsangehöriger, in Saint Rémy l'Honoré (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geurts, Jean, belgischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 7067374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oerlikon-Schweisstechnik AG, in Niederhasli, CH-020.3.923.561-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 25.10.2012, Publ. 6903502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalberer, Martin, von Winterthur, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geurts, Jean, belgischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.