Informazioni su Jolanda Franziska Glauser Uelfeti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jolanda Franziska Glauser Uelfeti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005884021, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BESA QSys AG, in Bern, CHE-488.818.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser Uelfeti, Jolanda Franziska, von Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Audisa AG für Wirtschaftsprüfung (CHE-113.529.865), in Wattwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005551089, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, in Zürich, CHE-105.252.704, Verein (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004984922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser Uelfeti, Jolanda Franziska, von Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Matter, Michel Alexandre, von Genève, in Thônex, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bukowiecki, Alexandre, von Zürich, in Biel BE, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbosa Amaya, Sonia, von Val-de-Ruz, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flügel, Martin, von Bern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005517328, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
INSOS Securit AG, in Bern, CHE-442.529.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3927571).
Statutenänderung:
22.06.2022.
Firma neu:
ARTISET Securit AG.
Domizil neu:
c/o ARTISET, Zieglerstrasse 53, 3007 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erarbeiten und Verbreiten von Fachwissen rund um Fragen der Arbeitssicherheit für Dienstleister, welche Menschen mit Unterstützungsbedarf beschäftigen oder betreuen, so insbesondere für Mitglieder des Vereins ARTISET. Der Verein kann dadurch eine seiner statutarischen Aufgaben erfüllen.
Dazu bedient sich die Gesellschaft insbesondere folgender Mittel:
Ausarbeitung und Vertrieb eines Handbuchs, Herausgabe von Infobulletins, Beratung der Mitglieder von ARTISET, Durchführen von Einführungs- und Fortbildungskursen sowie von Audits bei Mitgliedern. Die Gesellschaft kann im Inland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen inländischen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Rechte daran erwerben, Patente, Marken und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung und das Erreichen des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streiff-Feller, Marianne, von Thun, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grädel, Mireille, von Huttwil, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Arnold, von Reichenbach im Kandertal, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mössinger, Thomas, von Kirchberg (BE), in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser Uelfeti, Jolanda Franziska, von Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.