Informazioni su Laurent Girardin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Laurent Girardin
Ultimi comunicati FUSC: Laurent Girardin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005442922, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Le Jura libre société coopérative, à Moutier, CHE-101.546.934, société coopérative (No. FOSC 177 du 13.09.2013, p.0, Publ. 1076329).
Nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 19, 2740 Moutier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Girardin, Laurent, de Le Bémont JU, à Moutier, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Charpilloz, Alain, de Valbirse, à Bévilard (Valbirse), président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Bévilard, président, avec signature collective à deux];
Charpilloz, Vincent, de Valbirse, à Bévilard (Valbirse), vice-président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Bévilard, vice-président, avec signature collective à deux];
Cornu, Pascal, de Mutrux, à Tavannes, membre de l'administration, caissier, avec signature collective à deux [précédemment: caissier, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1005383181, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société coopérative d'habitation Arnold Charpilloz, à Valbirse, CHE-113.880.127, société coopérative (No. FOSC 59 du 26.03.2015, p.0, Publ. 2064711).
Nouvelle adresse:
c/o HOTA Sàrl, Champ-Pention 14, 2735 Bévilard.
Autres adresses:
[biffé: c/o LocaGestion Sàrl, Rue de l'Hôtel-de-Ville 5, 2740 Moutier].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Girardin, Laurent, de Le Bémont JU, à Moutier, caissier, secrétaire, avec signature individuelle, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Charpilloz, Alain, de Valbirse, à Bévilard (Valbirse), président de l'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Bévilard, président, avec signature individuelle];
Charpilloz, Vincent, de Valbirse, à Bévilard (Valbirse), vice-président de l'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Bévilard, vice-président, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 2377541, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative d'habitation Les Vergers de la Scheulte, à Val Terbi, CHE-102.143.065, société coopérative (No. FOSC 232 du 29.11.2013, Publ. 1209397).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative d'habitation Les Vergers de la Scheulte en liquidation.
Nouvelle autre adresse:
c/o Borruat Sàrl, Rue St-Randoald 34, 2800 Delémont. Suivant procès-verbal de son assemblée des associés du 07.09.2015, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Respinguet, Georges, de Courroux, à Vicques, président, avec signature collective à deux avec vice-président ou secrétaire-caissier;
Bron, Bertrand, de Montsevelier, à Delémont, vice-président, avec signature collective à deux avec président ou secrétaire-caissier;
Girardin, Laurent, de Le Bémont JU, à Moutier, caissier et secrétaire, avec signature collective à deux avec président ou vice-président;
Bron, Jean-Claude, de Montsevelier, à Vicques, membre, sans droit de signature;
Schoenmann, Francis, de Niederbipp, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Tizzano, Antonio, de Courrendlin, à Courrendlin, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Borruat, Ernest Charles Jean-Marie, de Haute-Ajoie, à Delémont, liquidateur, avec signature individuelle.