Informazioni su Bruno Gimelli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Gimelli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005238379, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
G-Plus AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.379.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2017, Publ. 3715175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Marc A., von Adelboden, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gimelli, Bruno, von Winterthur, in Zollikofen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Bernard, von Bern, in Wohlen bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gimelli, Anna, von Winterthur, in Bern, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gäumann, Heinz, von Häutligen, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005090486, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Techtronic Industries Switzerland AG, in Zollikofen, CHE-112.055.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, S.0, Publ. 2217409).
Statutenänderung:
13.01.2021.
Sitz neu:
Münchenbuchsee.
Domizil neu:
Bernstrasse 223, 3052 Zollikofen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen einer Agentur zum Handel mit elektrischen Geräten und Accessoires. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit der Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Streichung der Bemerkung da nicht zum Eintragungstext gehörend]. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister Bern-Mittelland gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gimelli, Bruno, von Winterthur, in Zollikofen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fuhrer, Marc, von Adelboden und Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
List, Jutta Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Windsor (UK) (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Buisson, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Ascot (UK) (GB), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jacquat, Vincent, von Avry, in Posieux (Hauterive (FR)), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005022101, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gimelli Produktions AG, in Zollikofen, CHE-106.468.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, S.0, Publ. 2200963).
Statutenänderung:
04.11.2020.
Sitz neu:
Münchenbuchsee.
Domizil neu:
Bernstrasse 223, 3052 Zollikofen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Fabrik für die spanlose Verformung von Kunststoffen und die Herstellung von Werkzeugformen für die Kunststoffverarbeitung, von elektrischen Apparaten und von Haushaltsgeräten aller Art, sowie den Handel mit diesen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu dienen. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.]. [gestrichen: Teilweise Übernahme der Aktiven und Passiven von der "Gimelli & Co. AG", in Zollikofen gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.4.1989 und Übernahmebilanz per 1.1.1989;
Sacheinlage CHF 2'500'000.--.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gimelli, Bruno, von Winterthur, in Zollikofen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident + Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuhrer, Marc, von Bern und Adelboden, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].