Informazioni su Christoph Oliver Gilgen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Oliver Gilgen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005849559, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SCHWEIZERISCHER BÜCHSENMACHER- UND WAFFENFACHHÄNDLERVERBAND, in Burgdorf, CHE-488.076.719, Verein (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762061).
Domizil neu:
c/o WWB AG, Kirchbergstrasse 186A, 3400 Burgdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angerer, Beat, von Untereggen, in Davos Platz (Davos), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hollenstein, Daniel, von Bettwiesen, in Bettwiesen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Daniel, von Buchholterberg, in Burgdorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar des Vorstandes [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar];
Gilgen, Christoph Oliver, von Rüeggisberg, in Detligen (Radelfingen), Vizepräsident des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Gloor, Beat Ulrich, von Schöftland, in Lyss, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Glauser, Urs Werner, von Jegenstorf, in Aarberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Münchringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vasella, Romano Edoardo, von Poschiavo, in Jenins, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005647052, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PHX Phoenix AG, in Matten bei Interlaken, CHE-243.107.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4076595).
Statutenänderung:
08.12.2022.
Sitz neu:
Leissigen.
Domizil neu:
Horbacherweg 6, 3706 Leissigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen, Christoph Oliver, von Rüeggisberg, in Detligen (Wohlen bei Bern), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005230344, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FIFT GmbH, in Altstätten, CHE-102.292.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965199).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Guido, österreichischer Staatsangehöriger, in Altstätten SG (Altstätten), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, und ];
Gilgen, Christoph Oliver, von Rüeggisberg, in Detligen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.