Informazioni su Prof. Dr. Bernd Giese
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Bernd Giese
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004694028, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
PIQUR Therapeutics AG, in Basel, CHE-268.276.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610726).
Statutenänderung:
14.05.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.05.2019 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.04.2017 eine Erhöhung des bedingten Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.05.2019 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.04.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giese, Prof. Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fabbro, Doriano, von Basel, in Arlesheim, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laube, Richard, von Lengnau (BE), in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Andres, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Peymeinade (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deuring, Dorothée, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rolli, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fernando-Krähenmann, Stephanie Maria, von Tobel-Tägerschen, in Reinach (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wurz, Christine, französische Staatsangehörige, in Aesch (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3582073, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
PIQUR Therapeutics AG, in Basel, CHE-268.276.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3459069).
Statutenänderung:
11.04.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.04.2017 eine Erhöhung des bedingten Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.04.2016 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.04.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wymann, Prof. Dr. Matthias, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Capeller, Gaudenz, von Riehen, in Reinach (BL), Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laube, Richard, von Lengnau (BE), in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giese, Prof. Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salz, Christian, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3325871, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
PIQUR Therapeutics AG, in Basel, CHE-268.276.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2828731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vink, Patrick, niederländischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Roger, von Neckertal, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giese, Prof. Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Fribourg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].