Informazioni su Christian Felix Gfeller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Felix Gfeller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004865300, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gfeller am Bärenplatz AG, in Bern, CHE-102.862.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985219). Gemäss Erklärung vom 25.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unico Treuhand AG (CHE-106.486.498), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Christian Felix, von Hasle bei Burgdorf, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004738583, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Moules Edy Bern GmbH, in Bern, CHE-486.597.516, Thunstrasse 2, 3005 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.10.2019.
Weitere Adressen:
c/o Burkhalter gastromanagement ag bern, Schmiedenplatz 5, 3011 Bern.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Restaurants und Hotelbetrieben sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von Gastronomie und Hotellerie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder elektronischer Post (E-Mail). Gemäss Erklärung vom 10.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gfeller, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Sigriswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burkhalter, Tobias, von Sumiswald, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004540103, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zone3 GmbH, in Lyssach, CHE-315.485.240, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3992291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Karl Anton, genannt Toni, von Sumiswald, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gfeller, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Sigriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Büropunkt AG (CHE-352.605.169), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Madjura, Dominko, von Mühleberg, in Aetingen (Buchegg), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blickle Räder + Rollen GmbH (CHE-106.959.918), in Lyssach, Gesellschafterin, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schär, Peter, von Rüegsau, in Ersigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].