Informazioni su Hans Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Gerber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005550226, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bumbachsäge AG, in Schangnau, CHE-107.224.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, S.0, Publ. 2304277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser Treuhand AG (CHE-110.527.410), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Andreas, von Röthenbach im Emmental, in Schangnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Schangnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vonesch, Eugen, von Zofingen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pro Consulting Treuhand GmbH (CHE-113.720.222), in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hans Gerber, in Schangnau, Sägerei und Holzhandlung, Einzelfirma (SHAB Nr.237 vom 10.10.1977, S.3234).
Firma neu:
Hans Gerber in Nachlassliq.
Domizil neu:
c/o Robert Claude Scherz, Bollstrasse43, 3076Worb. Mit Beschluss vom 12.11.1998 hat der GerichtspräsidentI des GerichtskreisesVI Signau-Trachselwald den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Schangnau, Inhaber, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Scherz, Robert Claude, von Aeschi bei Spiez, in Zäziwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bumbachsäge AG, in Schangnau, Bumbachsäge, 6197 Schangnau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.1998.
Zweck:
Betrieb einer Sägerei mit Hobelwerk sowie Handel mit Holz und Produkten der Holzverarbeitung. Kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF152000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF152000.
Aktien:
152Namenaktien zu CHF1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Einzelfirma "Hans Gerber", in Schangnau, die Liegenschaft Schangnau Gbbl.-Nr.109 sowie das Warenlager und das Maschineninventar zum Preis von maximal CHF760000 zu erwerben.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Namenaktionäre:
eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Vonesch, Stefan, von Roggliswil, in Pfaffnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Andreas, von Röthenbach im Emmental, in Schangnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Schangnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser Treuhand AG Bern, in Bern, Revisionsstelle.