Informazioni su Urs Gassmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Gassmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Gassmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1797917, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stäfel AG, in Oberiberg, CHE-102.142.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 01.05.2003, S. 13, Publ. 971958).
Domizil neu:
bei Martin Reichmuth, Kirchenstrasse 15, 8843 Oberiberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth-Reichmuth, Karl, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marty-Schatt, Josef, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth-Reichmuth, Martin, von Oberiberg, in Oberiberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty-Rickenbacher, Walter, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Urs, von Feusisberg, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gassmann-Beeler, Irma, von Feusisberg, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG (CHE-107.629.429), in Unteriberg, Revisionsstelle [bisher: Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG].
Numero di pubblicazione: 6645566, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
HUGO CONSULTING AG, bisher in Zug, CH-170.3.031.708-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S. 23, Publ. 5240836).
Gründungsstatuten:
19.12.2007.
Statutenänderung:
12.04.2012.
Firma neu:
U. + I. Gassmann Immobilien AG.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Bächergässli 10b, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichlin, Hugo, von Steinerberg, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Urs, von Feusisberg, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gassmann-Beeler, Irma, von Feusisberg, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.