Informazioni su Roland Gasser
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Gasser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Gasser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006080056, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Sopaig Holding SA, à Martigny, CHE-103.019.924, société anonyme (No. FOSC 112 du 13.06.2019, Publ. 1004650640).
Modification des statuts:
20.06.2024;
20.06.2024.
Nouveau capital-actions:
CHF 150'000.00 [précédemment: CHF 1'500'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 150'000.00 [précédemment: CHF 1'500'000.00].
Nouvelles actions:
150 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 1'500 actions nominatives de CHF 1'000.00]. Réduction du capital-actions de CHF 1'350'000.00 par destruction de 1'350 actions de CHF 1'000.00 et remboursement aux actionnaires de CHF 1'000.00 par action.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Gasser, Roland, de Crans-Montana, à Usseira (PT), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Randogne, à Vouvry, président du conseil, avec signature individuelle];
Gasser, Marianne, de Crans-Montana, à Usseira (PT), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Randogne, à Vouvry, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux];
Gasser, Steeve-Alexandre, de Crans-Montana, à Vouvry, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: de Randogne, administrateur, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1004780953, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Charles Gasser SA, à Martigny, CHE-105.989.762, société anonyme (No. FOSC 216 du 07.11.2019, Publ. 1004754819).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gasser, Marianne, de Randogne, à Vouvry, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gasser, Roland, de Crans-Montana, à Usseira (PT), président, avec signature collective à deux [précédemment: de Randogne, à Vouvry, président, avec signature individuelle];
Gasser, Steeve, de Crans-Montana, à Vouvry, membre et secrétaire du conseil d'administration, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: Gasser, Steeve-Alexandre, de Randogne, administrateur, directeur, avec signature individuelle];
Buttet, Eric, de Vétroz et Conthey, à Monthey, avec signature collective à deux;
Mariéthoz, Cédric, de Nendaz, à Monthey, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec un membre];
Rebet, François, de Dully, à Forel (Lavaux), avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec un membre];
Schmidli, Stéphane, de Speicher, à Monthey, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004780950, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
B & C Bâtisseurs et Constructeurs SA, à Monthey, CHE-106.008.265, société anonyme (No. FOSC 108 du 06.06.2019, Publ. 1004646339).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gasser, Marianne, de Randogne, à Vouvry, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gasser, Roland, de Crans-Montana, à Usseira (PT), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Randogne, à Martigny, président, avec signature individuelle];
Gasser, Steeve, de Crans-Montana, à Vouvry, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Buttet, Eric, de Vétroz, à Monthey, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature individuelle];
Mariéthoz, Cédric, de Nendaz, à Monthey, avec signature collective à deux;
Rebet, François, de Dully, à Forel (Lavaux), avec signature collective à deux;
Schmidli, Stéphane, de Speicher, à Monthey, avec signature collective à deux.