Informazioni su Muharrem Gashi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Muharrem Gashi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005896830, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schild Investment Holding AG, in Oftringen, CHE-233.117.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2023, Publ. 1005753925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gashi, Muharrem, von Wynau, in Wynau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005753925, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schild Investment Holding AG, bisher in Luzern, CHE-233.117.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089311).
Statutenänderung:
16.03.2023.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Oberfeldstrasse 19, 4665 Oftringen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, e-mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der einzelnen Aktionäre.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashi, Muharrem, von Wynau, in Wynau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mazreku, Muharem, kosovarischer Staatsangehöriger, in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005726452, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Tradita Bau GmbH, bisher in Wynau, CHE-499.898.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582216).
Statutenänderung:
08.03.2023.
Sitz neu:
Obersiggenthal.
Domizil neu:
Simonweg 1, 5415 Nussbaumen AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.03.2023 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf eine eingeschränkte Revision erneuert. [bisher: Gemäss Erklärung vom 22.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gashi, Muharrem, von Wynau, in Wynau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erdely, Zoltan, rumänischer Staatsangehöriger, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.