Informazioni su Bruno Ganz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Ganz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006089912, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.333.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833613).
Statutenänderung:
04.07.2024.
Uebersetzungen der Firma neu:
(EPS Pool Energie Suisse SA) (EPS Pool Energia Svizzera SA) (EPS Energy Pool Switzerland Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Prozesse im Energie Sektor, dem Erwerb, dem Bau, der Finanzierung und der Betriebsführung von Produktionsanlagen im Bereich der erneuerbaren Energien, der Energiebeschaffung und dem Energiehandel sowie der Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Kommunikation an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Bruno, von Thayngen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derron, Philippe, von Lausanne, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klook, Aribert Urs Walter, von Zürich, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz, Michael Räto, von Herisau, in Roggwil (TG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005141792, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.333.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Roland, von Appenzell, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Charrière, Bettina Isabelle, von Val-de-Charmey, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritz, Michael Räto, von Herisau, in Roggwil (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganz, Bruno, von Thayngen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005072857, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Avectris AG, in Baden, CHE-109.309.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erkens, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Erding (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganz, Bruno, von Thayngen, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gauck, Dr. Harald, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Teyssier, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tranel, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Götti, Thomas, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wintsch, Stephan, von Flurlingen, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cimirro, Dario, von Interlaken, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderlin, Prof. Dr. Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.