Informazioni su Maurizio Galati
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Maurizio Galati
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005567185, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
appox GmbH, in Baden, CHE-495.711.225, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021, Publ. 1005092075).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Itegrity AG (CHE-214.058.797), in Baden, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imbiscuso, Mischa, von Birrhard, in Lupfig, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Data-Unit AG (CHE-107.276.271) [ CH-100.3.011.351-1], in Sursee, Gesellschafterin, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Galati, Maurizio, von Remigen, in Schinznach, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005477485, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Data-Unit AG, in Sursee, CHE-107.276.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563101).
Statutenänderung:
29.04.2022.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Itegrity AG, in Baden (CHE-214.058.797), gemäss Fusionsvertrag vom 26.04.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 1'001'790.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 332'954.02 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 50'000.00 erhöht. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den nationalen und internationalen Vertrieb sowie die Einführung von Standard On-Premise- und Cloud ERP Lösungen, die Softwareentwicklung sowie den Handel mit und Vertrieb von Drittprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rügländer, Pierre, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rügländer, Philipp, von Luzern, in Luzern, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Philipp, von Leuggern, in Leuggern, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, David, von Leuggern, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galati, Maurizio, von Remigen, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipfli, Roger, von Seedorf (UR), in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dagmersellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Pribilovic, Patrick, kroatischer Staatsangehöriger, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Daniel, von Schwyz, in Geuensee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005217704, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Raiffeisenbank Aare-Reuss Genossenschaft, in Mellingen, CHE-105.783.752, Genossenschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimgartner, Beat, von Niederrohrdorf, in Schinznach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galati, Maurizio, von Remigen, in Schinznach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.