Informazioni su Horst Gaam
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Horst Gaam
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5038644, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
GAAM PARTNER AG, in Eschlikon, CH-440.3.000.455-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2006, S. 13, Publ. 3579210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaam, Horst, von Münchwilen TG, in Eschlikon TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Judith, von Täsch, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Gunten Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammermann, Markus, von Ruswil, in Bütschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeler, Peter, von Schänis, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Speicher, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Zanoni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung, in Rapperswil-Jona (CH-320.3.035.800-6), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3394030, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
GAAM PARTNER AG, in Eschlikon, CH-440.3.000.455-7, Marketing, Kommunikation und elektronische Medien. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2003, S. 14, Publ. 932234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaam-Tschumper, Lotti, von Münchwilen TG, in Eschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hefa Treuhand AG, in Bichelsee-Balterswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Peter, von Schänis, in Speicher, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gaam, Horst, von Münchwilen TG, in Eschlikon TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lauber, Judith, von Täsch, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Gunten Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3257028, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft für Arbeitsvermittlung im Hinterthurgau, in Aadorf, CH-440.5.002.234-1, Unterstützung der angeschlossenen Gemeinden bei der lang- und kurzfristigen Vermittlung von Arbeitslosen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.1994, S. 4282).
Statutenänderung:
4.01.2006.
Firma neu:
Genossenschaft für Personalvermittlung (GPV).
Zweck neu:
Unterstützung der angeschlossenen Gemeinden bei der lang- und kurzfristigen Vermittlung von Arbeitslosen auf dem Gebiet des Bezirkes Münchwilen und der Munizipalgemeinde Aadorf, insbesondere bei der regionalen, kantonalen und interkantonalen Vermittlung von Arbeitslosen für Dauerstellen und der regionalen, kantonalen und interkantonalen Vermittlung von Arbeitslosen für Temporäreinsätze.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Bruno, von Seon, in Aadorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nef, Walter, von Urnäsch, in Münchwilen TG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strässle, Gallus, von Lütisburg, in Wil SG, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein, Roland, von Mosnang, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Dr. Andreas, von Egnach und Basel, in Affeltrangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaam, Horst, von Münchwilen TG, in Eschlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Max Josef, von Buchs LU, in Aadorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Lorenz, von Landiswil, in Münchwilen TG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Susanne, von Turbenthal, in Dussnang (Fischingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bissegger, Elmar, von Bussnang, in Matzingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegelbach, Hugo, von Tobel-Tägerschen, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horni, Roland, von Leutwil, in Münchwilen TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, Walter, von Leuggern, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, Frank, von Walliswil bei Wangen, in Aadorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuchs, Simone, von Feusisberg, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.