Informazioni su Ruth Furrer-Spirig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ruth Furrer-Spirig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004756582, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG, in Wil (SG), CHE-105.883.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, S.0, Publ. 1004490782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bassetto, Benjamin, von Steckborn, in Amlikon-Bissegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brühwiler, Beat, von Gossau SG, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Albrigo, Bruno, von Wittenbach, in Münchwilen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer-Spirig, Ruth, von Zell ZH, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenggenhager, Philippe, von Degersheim, in Waldstatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5214420, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG, in Wil SG, CH-320.9.056.344-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2004, S. 14, Publ. 2569626).
mit Hauptsitz in:
Steinach.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.021.173-1.
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Paul, von Zell ZH, in Steinach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Albrigo, Bruno, von Wittenbach, in Münchwilen TG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer-Spirig, Ruth, von Zell ZH, in Steinach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2569626, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG, in Wil SG, CH-320.9.056.344-9, Toggenburgerstrasse 64a, 9500 Wil, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Steinach.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
29.01.1982 [letzte Publikation: SHAB-Nr. 213 vom 02.11.2004, S. 12].
Zweck Hauptsitz:
Ausführung sämtlicher Arbeiten auf dem Gebiete des Bauingenieurwesens. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, mieten, vermieten, pachten und verpachten und sich an andern Unternehmungen beteiligen.
Eingetragene Personen:
Furrer, Paul, von Zell ZH, in Steinach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Albrigo, Bruno, von Wittenbach, in Münchwilen TG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer-Spirig, Ruth, von Zell ZH, in Steinach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.