Informazioni su Hans Fuchs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Fuchs
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Fuchs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005817766, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Montessoristiftung Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CHE-114.438.946, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kochem, Petra, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Befort, Waldemar, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Dagmar Helene, von Appenzell, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Fuchs, Hans, von Appenzell, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harder, Olga, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5988090, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bau Fuchs GmbH Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CH-440.4.013.681-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 27, Publ. 5124266).
Firma neu:
Bau Fuchs GmbH Kreuzlingen in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.01.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Hans, von Appenzell, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2442044, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bau Fuchs GmbH Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CH-440.4.013.681-9, Planung und Ausführung von Hoch- und Tiefbauten und branchennahe Tätigkeiten. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2000, S. 4227).
Statutenänderung:
19.08.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Otto, von Appenzell, in Unterstammheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Hans, von Appenzell, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].