Indirizzo
Holzäckerlistrasse 12
8280 Kreuzlingen
Informazioni su Montessoristiftung Kreuzlingen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Montessoristiftung Kreuzlingen
- Montessoristiftung Kreuzlingen con sede a Kreuzlingen è una Fondazione nel ramo «Altri servizi sociali». Montessoristiftung Kreuzlingen è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Montessoristiftung Kreuzlingen fondata il 28.07.2008 è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 04.09.2024.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio TG con l’IDI CHE-114.438.946.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dagmar Helene Fuchs,
Hans Fuchs,
Waldemar Befort,
Petra Dias-El Hage
i più recenti aventi diritto di firma
Dagmar Helene Fuchs,
Hans Fuchs,
Waldemar Befort,
Petra Dias-El Hage
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.07.2008
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Kreuzlingen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.7.021.429-8
IDI/IVA
CHE-114.438.946
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerben, Mieten, Betreiben und Unterhalten von Einrichtungen für Kinder auf Grundlage der von Maria Montessori entwickelten Pädagogik; Erziehung und Ausbildung von Kindern auf der Grundlage der Montessoripädagogik; Förderung der 'Montessoripädagogik' durch Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge und Weiterbildungen; Förderung und Anbieten von Ausbildungsmöglichkeiten mit Schwerpunkt 'Montessoripädagogik'. Die Stiftungs ist im Rahmen der Zwecksetzung kantonal tätig.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Zähner Treuhand AG | Münsterlingen | 04.08.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Montessoristiftung Kreuzlingen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006121768, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Montessoristiftung Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CHE-114.438.946, Stiftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2023, Publ. 1005817766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harder, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Harder, Olga, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005817766, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Montessoristiftung Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CHE-114.438.946, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kochem, Petra, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Befort, Waldemar, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Dagmar Helene, von Appenzell, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Fuchs, Hans, von Appenzell, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harder, Olga, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005745343, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Montessoristiftung Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CHE-114.438.946, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Renate, von Entlebuch, in Scherzingen (Münsterlingen), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.