Informazioni su Prof. Dr. Robert Frigg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Robert Frigg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006119988, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Balgrist Campus AG, in Zürich, CHE-116.032.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frigg, Dr. Robert, von Cazis, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Thomas Georg, von Schattenhalb, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Zuzwil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellershoff, Klaus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005960822, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
41invest AG, bisher in Bettlach, CHE-350.380.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491481).
Statutenänderung:
25.01.2024.
Firma neu:
41management AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Schanz 8, 6300 Zug. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazio, Janne, von Zug, in Unterägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frigg, Robert, von Cazis, in Bettlach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederberger, Alfred, von Dallenwil, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rogger, Pius, von Sursee, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Tobias, von Zürich, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005491481, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
41invest AG, in Bettlach, CHE-350.380.930, bei 41medical AG, Föhrenweg 7, 2544 Bettlach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.05.2022.
Zweck:
Beteiligung an anderen Unternehmen und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte in der Schweiz oder im Ausland sowie Erwerben, Halten und Verwalten von Immaterialgüterrechten. Kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 19.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Frigg, Robert, von Cazis, in Bettlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fumasoli, Marco, von Capriasca, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Alfred, von Dallenwil, in Grenchen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.