Informazioni su Prof. Dr. Bernhard Peter Jost
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Bernhard Peter Jost
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006124504, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 170 vom 03.09.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 37'777 vom 29.08.2024 Balgrist Campus AG, in Zürich, CHE-116.032.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2024, Publ. 1006119988).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Zuzwil (BE)].
Numero di pubblicazione: HR02-1006119988, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Balgrist Campus AG, in Zürich, CHE-116.032.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frigg, Dr. Robert, von Cazis, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Thomas Georg, von Schattenhalb, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Zuzwil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellershoff, Klaus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005880402, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ResOrtho Stiftung, in Zürich, CHE-110.411.339, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005120953).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Bernhard Peter, von Langnau im Emmental, in Zuzwil (SG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.