Informazioni su Doris Friedlos
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Doris Friedlos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006024395, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Hettich AG, in Freienbach, CHE-107.875.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2023, Publ. 1005866515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedlos, Doris, von Altendorf, in Wangen SZ, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Beat, von Stocken-Höfen, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Khangsar, Gisell Stephania, von Stalden (VS), in Wald (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005405766, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Clever Culture Systems AG, in Freienbach, CHE-212.697.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380647).
Domizil neu:
c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Zweigniederlassung Pfäffikon, Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ. Gemäss Erklärung vom 09.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Klaus-Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Tuttlingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Brenton John Barnes oder Marc Nufer;
Auditco AG (CHE-103.231.588), in Zürich, Revisionsstelle;
Friedlos, Doris, von Altendorf, in Wangen (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Brenton John Barnes oder Marc Nufer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barnes, Brenton John, australischer Staatsangehöriger, in Adelaide (AU), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Klaus-Günter Eberle oder Doris Friedlos];
Ridge, Raymond Robert, australischer Staatsangehöriger, in Skye (AU), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Nufer, Marc, von Amriswil, in Muri bei Bern, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Klaus-Günter Eberle oder Doris Friedlos].
Numero di pubblicazione: 4380647, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Clever Culture Systems AG, in Freienbach, CHE-212.697.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3410079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guthrie, Lusia Halina, australische Staatsangehörige, in Dulwich (AU), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Klaus-Günter Eberle oder Doris Friedlos.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barnes, Brenton John, australischer Staatsangehöriger, in Adelaide (AU), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Klaus-Günter Eberle oder Doris Friedlos;
Eberle, Klaus-Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Tuttlingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Brenton John Barnes oder Marc Nufer [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Lusia Halina Guthrie oder Marc Nufer];
Friedlos, Doris, von Altendorf, in Wangen (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Brenton John Barnes oder Marc Nufer [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Lusia Halina Guthrie oder Marc Nufer].