Informazioni su David Friedli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome David Friedli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: David Friedli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006011909, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Parc Eolien de la Montagne de Romont SA, à Romont (BE), CHE-115.140.260, société anonyme (No. FOSC 220 du 13.11.2018, Publ. 1004496279).
Modification des statuts:
28.03.2024.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit ou par courrier électronique.
Inscription ou modification de personne(s):
Gautier, Pierre, de Genève, à Genève, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Friedli, David, de Seeberg, à Carouge GE, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1004477558, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Windpark Schwängimatt AG, in Laupersdorf, CHE-115.133.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3879109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautier, Pierre, von Genève, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, David, von Seeberg, in Carouge GE (Genève), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister Seiffert, Stefanie, von Matzendorf, in Köniz, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seiffert, Urs Peter, von Binningen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1975907, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Windpark Schwängimatt AG, in Laupersdorf, CHE-115.133.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1306229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Roland, von Beinwil am See, in Morbio Inferiore, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten;
Zanini, Claudio, von Chiasso, in Melide, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten;
Abbet, Pascal, von Vollèges, in Vessy (Veyrier), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PKF CERTIFICA SA (CHE-109.298.444), in Lugano, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautier, Pierre, von Genève, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, David, von Seeberg, in Carouge GE (Genève), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boéro, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Thoiry (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.