Informazioni su Dr. med. Pierre-Alain Roger Fridez
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. med. Pierre-Alain Roger Fridez
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005768692, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation "Mémoire, Art et Forêt Bonfol", à Bonfol, CHE-196.817.439, fondation (No. FOSC 39 du 24.02.2023, Publ. 1005687462).
Nouveau nom:
Fondation "Mémoire, Art et Forêt Bonfol" en liquidation. Selon décision du 16.03.2023, l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, à Lausanne a prononcé la dissolution de la fondation.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fridez, Pierre-Alain Roger, de Grandfontaine, à Fontenais, coprésident du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le trésorier;
Gasser, Fernand, de Langnau im Emmental, à Bonfol, vice-coprésident du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le trésorier;
Mátefi, Gabriella Adèle, de Basel, à Basel, vice-coprésidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le trésorier;
Lachat, Pierre Nicolas Paul, de Schelten, à Delémont, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec un coprésident ou un vice-coprésident;
Buser, Marcos, de Basel, à Zürich, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Frisch, Jean Rodolphe, ressortissant français, à Pfetterhouse (FR), membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Gschwind, Jean-Paul Joseph, de Damphreux, à Courchavon, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Holzgang, Felicitas, de Küssnacht (SZ), à Bonfol, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Lachat, Francois Philippe Paul, de Porrentruy, à Porrentruy, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Longet, René Gerhard, de Bardonnex, à Grand-Lancy (Lancy), membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Cuenot, Yannis Jean-Pierre, de Bonfol, à Bonfol, coprésident du conseil de fondation, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: coprésident du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le trésorier];
Juillard, Charles Georges Auguste, de Haute-Ajoie, à Porrentruy, membre du conseil de fondation, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, sans droit de signature];
Maitre, Jean-Maurice Ernest Henri, de Clos du Doubs, à Epauvillers (Clos du Doubs), membre du conseil de fondation, trésorier, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, trésorier, avec signature collective à deux avec un coprésident ou un vice-coprésident].
Numero di pubblicazione: HR02-1005436208, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation de l'ancien dispensaire, à Porrentruy, CHE-113.785.138, fondation (No. FOSC 113 du 15.06.2020, Publ. 1004911318).
Nouveau nom:
Fondation de l'ancien dispensaire en liquidation. Selon décision du 26.01.2022, l'Autorité de surveillance de la République et Canton du Jura a prononcé la dissolution de la fondation.
Inscription ou modification de personne(s):
Meneghelli, Jean-Paul, de Lugano, à Courtedoux, président du conseil de fondation, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: de Sonvico, président du conseil, avec signature collective à deux];
Thiévent, Bernard, de Soubey, à Alle, vice-président du conseil de fondation, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil, avec signature collective à deux];
Marie, Mireille, de Alle, à Fontenais, membre et secrétaire du conseil de fondation, liquidatrice, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux];
Fridez, Pierre-Alain, de Grandfontaine, à Fontenais, membre du conseil de fondation, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1005227907, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation des amis du Château de Miécourt (FACMI), à La Baroche, CHE-110.397.975, fondation (No. FOSC 249 du 23.12.2015, p.0, Publ. 2561089).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Comte, Jean-François, de Courtételle, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Merçay, Jean-Louis, de Asuel, à Porrentruy, membre, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président, avec signature collective à deux à deux avec le président;
Widmer, Fabrice Claude, de Sumiswald, à Miécourt (La Baroche), membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Boéchat, Suzanne Marie Madeleine, de La Baroche, à Miécourt (La Baroche), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Burgerey, Denis Charles Célestin, de La Baroche, à Alle, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Clerc, Paul Julien, de Gibloux, à Miécourt (La Baroche), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Fridez, Pierre-Alain Roger, de Grandfontaine, à Fontenais, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Martin-Juillard, Charlotte Annick Isabelle, de Tramelan, à Morges, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: Juillard, Charlotte, à Miécourt (La Baroche), membre, avec signature collective à deux avec le président].