Informazioni su Martin Frei
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Frei
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Frei
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2723065, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sirea AG Schweizerisches Institut für Immobilienbewertung, in Zürich, CHE-113.642.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2346091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sproll, René, von Bütschwil und St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Martin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
mcf Treuhand & Revisions AG (CHE-113.391.638), in Wittenbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrländer, Stefan, von Bern und Laufenburg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breu Treuhand GmbH (CHE-107.484.444), in Wittenbach, Revisionsstelle;
Knoblauch, Dagmar, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6652974, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sirea AG Schweizerisches Institut für Immobilienbewertung, in Zürich, CH-020.3.031.023-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, S. 0, Publ. 6275966).
Domizil neu:
Rindermarkt 1, 8001 Zürich .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knellwolf, Heinz, von Herisau, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gredig, Jürg, von Sils im Domleschg, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Martin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weiss, Beat, von Obfelden, in Beinwil (Freiamt), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3950170, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sirea AG, in Zürich, CH-020.3.031.023-8, Schaffhauserstrasse 272, 8057 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2007, 16.05.2007.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Immobilienbewertung, das Zertifizieren von Immobilienschätzern, die Forschung und Entwicklung im Bereich der Immobilienbewertung sowie die Entwicklung und der Vertrieb von fachspezifischen Produkten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 16.05.2007 alle mit der Aus- und Weiterbildung zusammenhängenden Kursunterlagen und Programme, Publikationen und Lehrmittel des Schweizerischen Immobilienschätzer-Verbandes (SIV) und die damit verbundenen Urheberrechte, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Knellwolf, Heinz, von Herisau, in Diepoldsau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gredig, Jürg, von Sils im Domleschg, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Astorina, Teresa, von Prez-vers-Noréaz, in Fribourg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Netscher, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Meersburg (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
mcf Treuhand & Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.