Informazioni su Christa Franzen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christa Franzen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3741737, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Braun Schädler AG, in Liestal, CHE-187.986.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2844785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Urs Werner, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franzen, Christa, von Basel, in Kaiseraugst, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2844785, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Braun Schädler AG, in Liestal, CHE-187.986.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2157867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Heinz, von Bözberg, in Rheinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franzen, Christa, von Basel, in Kaiseraugst, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1336721, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Braun Schädler AG, in Basel, CHE-187.986.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2013, Publ. 7190800). [gestrichen: Mit Erklärung vom 25.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Braun, Ulrich, von Steffisburg, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Braun, Verena, von Steffisburg, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Heinz, von Bözberg, in Rheinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Franzen, Christa, von Basel, in Kaiseraugst, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Franzen, Amadeus Josef, von Basel, in Kaiseraugst, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Urs Werner, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Balmanag AG (CHE-105.848.216), in Basel, Revisionsstelle.