Informazioni su Paul Flückiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Paul Flückiger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Flückiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005843244, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DeCon Beteiligungen AG, in Zollikon, CHE-191.332.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005498966).
Firma neu:
DeCon Beteiligungen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Silvan, von Glarus Nord, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flückiger, Paul, von Rüegsau, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005498966, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DeCon Beteiligungen AG, in Zollikon, CHE-191.332.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, S.0, Publ. 2692429).
Domizil neu:
c/o Inderbitzin Unternehmensberatung, Zweigniederlassung Zollikon, Alfred Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Paul, von Rüegsau, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Numero di pubblicazione: HR02-1005493434, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Puldina, in Bern, CHE-103.607.707, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3998513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krättli, Lotta, von Le Locle, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Walter, von Nesslau, in Bern, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flückiger, Paul, von Rüegsau, in Liebefeld (Köniz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].