Informazioni su Hans Peter Flückiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Peter Flückiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3018515, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Wohnheim KONTIKI, in Subingen, CHE-110.392.222, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7029518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burki, Konrad, von Biberist, in Biberist, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Hans Peter, von Lützelflüh, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reist, Markus, von Sumiswald, in Derendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grolimund, André, von Trimbach, in Zuchwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Freiburghaus, Maja, von Solothurn, in Oekingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meister, Marianne, von Buchegg, in Messen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stocker, Walter, von Nottwil, in Derendingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heim, Jacqueline, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6593140, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
INVA Mobil, in Solothurn, CH-260.6.000.017-4, Verein (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S. 10, Publ. 5852634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Hans Peter, von Lützelflüh, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junker, Rudolf, von Jegenstorf, in Oberdorf SO, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3735876, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Wohnheim für Behinderte, bisher in Solothurn, CH-260.7.000.013-8, Erstellung und Betrieb von Wohnheimen usw., Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2005, S. 13, Publ. 3149036).
Urkundenänderung:
7.11.2006.
Name neu:
Wohnheim KONTIKI.
Sitz neu:
Zuchwil.
Domizil neu:
Drosselweg 42, 4528 Zuchwil.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 7 bis 11 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junker, Verena, von Rapperswil BE, in Luterbach, Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser De Silvestri, Yvonne, von Laupersdorf, in Bolken, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burki, Konrad, von Biberist, in Biberist, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Hans Peter, von Lützelflüh, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grolimund, André, von Trimbach, in Zuchwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streit, André, von Köniz, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.