Informazioni su Benno Flotzinger
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Benno Flotzinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005650737, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Now-Labs GmbH, in Breitenbach, CHE-232.558.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathies, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Offenbach am Main (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flotzinger, Benno, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Koradi, André, von Neunforn, in Rüegsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004829412, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Now-Labs GmbH, in Breitenbach, CHE-232.558.388, Laufenstrasse 15, 4226 Breitenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2020.
Zweck:
Entwicklung, Design, Aufbau und weltweite Implementierung von innovativen Geschäftsmodellen, Franchise-, Sales- und Vertriebsstrukturen sowie Handel mit entsprechenden Lizenzen, insbesondere für Partner aus der europäischen Software- und Tourismus-Industrie. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen fördern oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 07.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Flotzinger, Benno, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mathies, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Offenbach am Main (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tschäni, Thomas, von Dittingen, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3241580, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
whatif GmbH, in Luterbach, CH-241.4.002.789-8, Initiiert und steuert Innovationsprozesse für Unternehmen in den Bereichen Produkteentwicklung usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 30.12.2002, S. 21, Publ. 791834).
Statutenänderung:
3.02.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flotzinger, Benno, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straus, Marko, von Luterbach, in Luterbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--].