Informazioni su Luc Etienne Victor Fleury
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luc Etienne Victor Fleury
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4320751, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
innodel SA, à Courroux, CHE-113.558.269, société anonyme (No. FOSC 119 du 22.06.2016, Publ. 2906631).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chételat, Jean-Louis, de Courtételle, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Morel, Pierre, de Courgenay, à Soyhières, membre, sans droit de signature;
Métille, Gérard, de La Baroche, à Courrendlin, membre, sans droit de signature;
Müller, Ernest, de Bourrignon et Matzendorf, à Bourrignon, membre, sans droit de signature;
Fleury, Luc, de Courroux, à Courcelon (Courroux), secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Burkhalter, Joël Denis, de Rüegsau, à Courrendlin, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Sanglard, Roger Henri, de Cornol, à Courtételle, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Zuber, Christian Joseph Germain, de Günsberg, à Soyhières, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Imbriani, Sandrine Michèle Françoise, de Saint-Brais, à Courroux, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 7084300, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative d'habitation Vival, à Vicques, CH-670.5.000.773-4, société coopérative (No. FOSC 197 du 11.10.2005, p. 8, Publ. 3054580).
Modification des statuts:
10.02.2012, 04.04.2012, 25.01.2013.
Nouvelle adresse:
Impasse des Pins 2, 2824 Vicques.
Nouvelles communications:
Communications aux associés : Journal officiel ou par circulaire. [biffé: Conseil composé de 5 à 9 membres.]. Selon déclaration du 04.04.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rion, Madeleine, de Vicques, à Vicques, vice-présidente, avec signature collective à trois avec secrétaire et caissier;
Charmillot, Claude-Alain, de Vicques, à Vicques, président, avec signature collective à trois avec secrétaire et caissier;
Straub, Francis, de Starrkirch-Wil, à Vicques, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Petitgirard, Pascale Jacqueline, de Courroux, à Vicques, présidente, avec signature collective à deux avec le secrétaire-caissier [précédemment: membre et secrétaire avec signature collective à trois avec président ou vice-présidente et caissier];
Schaller, Yves Jean Claude, de Rebeuvelier, à Vicques (Val Terbi), vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire-caissier;
Fleury, Luc Etienne Victor, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre et secrétaire et caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: caissier avec signature collective à trois avec président ou vice-présidente et secrétaire].
Numero di pubblicazione: 5716400, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
innodel SA, à Courroux, CH-670.3.004.243-2, Société anonyme (FOSC no 72 du 16.04.2007, p. 10, publ. 3885934).
Personnes et signatures radiées:
Froidevaux, Gilles, de Les Bois, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Schindelholz, Pascal, de Courrendlin, à Courrendlin, membre, sans droit de signature;
Kamber, Patrice, de Montsevelier et Hägendorf, à Courroux, membre, sans droit de signature;
Fiduciaire EGS Christine Hägeli, à Vicques, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Membrez, Philippe, de Courtételle, à Courroux, président, avec signature collective à deux;
Maitre-Schindelholz, Suzanne, de Clos du Doubs, à Vicques, vice-présidente, avec signature collective à deux [précédemment: de Epauvillers, membre, sans droit de signature];
Fleury, Luc, de Courroux, à Courcelon (Courroux), secrétaire hors-conseil, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire];
Kohler, Pierre, de Elay et Delémont, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Métille, Gérard, de La Baroche, à Courrendlin, membre, sans droit de signature;
Eggenschwiler, Vincent, de Rebeuvelier, à Rebeuvelier, membre, sans droit de signature;
Morel, Pierre, de Courgenay, à Soyhières, membre, sans droit de signature;
Chételat, Jean-Louis, de Courtételle, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Müller, Ernest, de Bourrignon et Matzendorf, à Bourrignon, membre, sans droit de signature;
REVICOM Société d'Audit et d'Expertise fiscale SA, à Delémont (CH-670.3.003.346-7), organe de révision.