Informazioni su Reinhard Fitz
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reinhard Fitz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004721709, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Starrag AG, in Rorschacherberg, CHE-105.550.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, S.0, Publ. 4287253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hennes, Dr. Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bornheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Urs, von Rüegsau, in Staad SG (Thal), mit Kollektivprokura zu zweien;
Engeli, Simon, von Berg TG, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fitz, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Fussach (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ulli, Christa, von Reisiswil, in Berg SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colic, Sasa, von Herisau, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koch, Markus, von Sommeri, in Berneck, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riek, Reto, von St. Gallen, in Mörschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6593018, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
StarragHeckert AG, in Rorschacherberg, CH-320.3.048.108-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2007, S. 13, Publ. 3999224).
Statutenänderung:
06.03.2012.
Firma neu:
Starrag AG.
Zweck neu:
Die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Software sowie die Erbringung von Technologie- und Servicedienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. .
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 12.05.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 01.05.2000 und Bilanz per 31.12.1999 von der STARRAG, in Rorschacherberg, teilweise Aktiven und Passiven, nämlich den Geschäftsbetrieb der Betriebsstätte Rorschacherberg samt Liegenschaften mit Aktiven von CHF 81'738'034.52 und Passiven von CHF 61'209'608.48 zum Übernahmepreis in der Höhe des Aktivenüberschusses von CHF 20'528'426.04, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben, CHF 5'528'426.04 als Forderung gutgeschrieben sowie CHF 5'000'000.-- den Reserven gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knellwolf, Stefan, von Herisau, in St. Gallen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinken, Dr. Frank, von Risch, in Rotkreuz (Risch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Börsch, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fitz, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Fussach (AT), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Fussach (A)];
Hanrath, Dr. Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Leopoldshöhe (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
StarragHeckert AG, in Rorschacherberg, Betrieb einer Maschinenfabrik usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2002, S. 12, Publ. 310722).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritsche, Niklaus, von Appenzell, in Gais, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fitz, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Fussach (A), mit Kollektivprokura zu zweien.