Informazioni su Urs Fischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004746896, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SwissSign AG, in Opfikon, CHE-109.357.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartholdi, Matthias, von Bussnang, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Urs, von Wald BE, in Geroldswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Michael, von Zürich, in Glarus Nord, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3666441, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Post Solutions AG, in Zürich, CHE-105.493.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebsamen, Philipp, von Auw, in Auw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Estermann, Thomas, von Zürich und Muri AG, in Berikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Urs, von Wald BE, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3536761, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SwissSign AG, in Opfikon, CHE-109.357.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275485).
Statutenänderung:
09.05.2017.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen im Bereich der digitalen Identitäten, elektronischen Identifizierung und elektronischen Signaturen und ihrer Anwendung, welche unter anderem den Aufbau, den Betrieb sowie das Auftreten als Zertifizierungs- und Vertrauensdienstanbieter sowie den Aufbau entsprechender öffentlich verfügbarer Dienstleistungen umfasst, sowie die Erbringung von Leistungen entsprechend den gesetzlichen Grundlagen und technischen Standards über elektronische Identifizierung und qualifizierte und nicht qualifizierte Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen als Aussteller und im Zusammenhang mit elektronischen Identifizierungsmitteln, insbesondere Identifizierungssystemen.
Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die dem Unternehmenszweck dienen, namentlich:
a) Grundstücke erwerben und veräussern, b) Gesellschaften gründen, c) sich an Gesellschaften beteiligen, d) Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen aller Art gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen, ob entgeltlich oder nicht. Sie kann im Rahmen der üblichen Nutzung ihrer Infrastruktur Dienstleistungen im Auftrag Dritter erbringen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrler, Guy, von Bolligen und Luzern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reverdin, Christoph, von Genève, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Peter, von Fraubrunnen, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bambauer, Dr. Dieter, von Feusisberg, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobler, Marcel, von Appenzell, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Griesser, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pletscher, Claudia Victorina, von Schaffhausen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naef, Markus, von Thalwil, in Wettswil am Albis, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Urs, von Wald BE, in Geroldswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].