Informazioni su Hans Rudolf Fischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Rudolf Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6125056, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
IBFG GmbH, bisher in Liestal, CH-280.4.007.471-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S. 6, Publ. 5051762).
Gründungsstatuten:
29.03.2004.
Statutenänderung:
28.03.2011.
Firma neu:
IBFG Bau GmbH.
Sitz neu:
Gipf-Oberfrick.
Domizil neu:
Maigrund 37, 5073 Gipf-Oberfrick.
Zweck neu:
Betrieb eines Baugeschäfts;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasenböhler, Verena Maria, von Leontica, in Seltisberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Fischer, Hans Rudolf, von Meisterschwanden, in Seltisberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Fischer-Gaiser, Anne-Marie, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner, Jacques, von Diemtigen, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5181242, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
BMR, Biomedical Research AG, in Liestal, CH-280.3.900.595-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, S. 7, Publ. 5071280).
Domizil neu:
Oristalstrasse 29, 4410 Liestal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Hans Rudolf, von Meisterschwanden, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2197360, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
IBFG GmbH, in Liestal, Zeughausplatz 11, 4410 Liestal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2004.
Zweck:
Beratung und Erstellung von Projekten, Konzepten und Expertisen in den Bereichen Gesundheit, Medien, Sozailes, Verwaltung, Politik und Wirtschaft. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Fischer-Gaiser, Anne-Marie, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Hasenböhler, Verena Maria, von Leontica, in Seltisberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Fischer, Hans Rudolf, von Meisterschwanden, in Seltisberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.