Informazioni su Monika Fink
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monika Fink
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004605273, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung biblio - suisse, in Luzern, CHE-106.291.196, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fink, Monika, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Linder, Beat, von Reichenbach im Kandertal, in Leukerbad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier Schneider, Ingrid, von Luzern, in Luzern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Mumenthaler, Dr. Rudolf, von Trachselwald, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bättig Treuhand AG (CHE-105.973.703), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 931251, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Biblio-Suisse, bisher in Bern, CH-035.7.016.867-6, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.1989, S. 3565).
Gründungsurkunde:
18.05.1988.
Urkundenänderung:
07.02.2013.
Name neu:
Stiftung biblio - suisse.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Hans-Niklaus Müller, Büttenenhalde 67, 6006 Luzern.
Zweck neu:
Förderung von Umweltmediatheken in der Schweiz und insbesondere für Schulen Bereitstellung von Medienpaketen zu umweltrelevanten Themen;
Unterhalt eines Antiquariats umwelt- und naturkundlicher Bücher durch Entgegennahme ausgeschiedener Bücher von Bibliotheken, Firmen, Organisationen, Privaten und deren Verkauf an Antiquare und Private.
Aufsichtsbehörde neu:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. H. HRegV]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Heinrich, von Bolligen, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Walter Dr., von Winterthur, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Hans Niklaus, von Glarus Nord, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fink, Monika, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Linder, Beat, von Reichenbach im Kandertal, in Leukerbad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Rufer, Sacha, von Mattstetten, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Berater und Partner AG (CH-100.3.784.855-7), in Luzern, Revisionsstelle.