Informazioni su Luca Francis Fernandes
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Luca Francis Fernandes
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006020101, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
OCZH AG, in Zug, CHE-461.624.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005686805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fernandes, Luca, von Burgistein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bordoni, Leticia, italienische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005574862, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HFWM AG, bisher in Freienbach, CHE-279.251.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335802).
Statutenänderung:
14.09.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gubelstrasse 24, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fallegger, Heinrich Walter, von Hasle (LU), in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandes, Luca Francis, von Burgistein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander, von Basel, in Minusio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bordoni, Leticia Betiana, italienische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005297295, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
OCZH AG, in Zug, CHE-461.624.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877580).
Statutenänderung:
17.09.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
6'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renold, Severin Andreas, von Brunegg, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fernandes, Luca, von Burgistein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.