Informazioni su René Moritz Feller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: René Moritz Feller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005763536, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MB Rail-Pro GmbH, in Spiez, CHE-226.895.618, Thunstrasse 4, 3700 Spiez, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bewachungs- und Sicherheitsdienst, insbesondere im öffentlichen Verkehr. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bajraktaraj, Agim, von Tujetsch, in Disentis/Mustér, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Feller, René Moritz, von Thun, in Unterlangenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mavriqi, Arton, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
MB Rail-Power GmbH (CHE-322.901.456), in Brig (Brig-Glis), Gesellschafterin, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2818339, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ANS Architekten und Planer SIA AG, in Worb, CHE-113.319.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, Publ. 1705891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Markus, von Engelberg, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Andreas, von Muhen, in Grosshöchstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zäziwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feller, René, von Thun, in Gwatt (Thun), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zettel, Martin, von Grossdietwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casale, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klöti Huber, Hans, von Rothrist, in Biel/Bienne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1830341, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carrosserie Feller AG, in Thun, CHE-112.980.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2007, S. 5, Publ. 3975734).
Statutenänderung:
11.11.2014.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Carrosserie- und Spritzwerkes sowie Handel mit Automobilen und Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 11.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz AG, in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feller, René, von Thun, in Thun, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Feller, Sascha, von Thun, in Thun, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feller-Bohren, Ruth, von Thun, in Thun, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].