Informazioni su Carrosserie Feller AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Carrosserie Feller AG
- Carrosserie Feller AG da Thun opera nel ramo «Commercio e riparazione di automobili e motociclette» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Carrosserie Feller AG fondata il 16.06.2006 è composta da 3 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 19.11.2014.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-112.980.588.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.06.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.017.732-8
IDI/IVA
CHE-112.980.588
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Carrosserie- und Spritzwerkes sowie Handel mit Automobilen und Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Genossenschaft FIGAS in Liquidation | Köniz | 22.06.2006 | 18.11.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Carrosserie Feller AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1830341, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carrosserie Feller AG, in Thun, CHE-112.980.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2007, S. 5, Publ. 3975734).
Statutenänderung:
11.11.2014.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Carrosserie- und Spritzwerkes sowie Handel mit Automobilen und Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 11.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz AG, in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feller, René, von Thun, in Thun, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Feller, Sascha, von Thun, in Thun, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feller-Bohren, Ruth, von Thun, in Thun, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3975734, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carrosserie Feller AG, in Thun, CH-092.3.017.732-8, Carrosserie- u. Spritzwerk usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2006, S. 4, Publ. 3428790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz, in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz AG, in Köniz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3428790, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carrosserie Feller AG, in Thun, CH-092.3.017.732-8, Finkenweg 3, 3600 Thun, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.06.2006.
Zweck:
Betrieb eines Carrosserie- und Spritzwerkes sowie Handel mit Automobilen und Zubehör. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss 2 Verträgen vom 9.6.2006 mit Inventar per 31.12.2005 übernimmt die Gesellschaft bei der Gründung von der im Handelsregister eingetragen gewesenen Einzelfirma René Feller, in Thun, (CH-092.1.003.666-0), sämtliche Aktiven von CHF 1'058'786.85 und sämtliches Fremdkapital von CHF 459'427.25 zum Preis von CHF 599'359.60, wofür 150 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und dem Sacheinleger CHF 449'359.60 als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder mit Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Feller, René, von Strättligen, in Thun, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Feller-Bohren, Ruth, von Strättligen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feller, Sascha, von Strättligen, in Thun, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz, in Köniz, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.