Informazioni su Renato Fauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Renato Fauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004889207, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oeko Service GmbH, in Zürich, CHE-114.569.169, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2018, Publ. 4222737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fauser, Renato, von Steckborn, in Wil SG, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, .
Numero di pubblicazione: 5852540, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Öko-Reinigungsservice GmbH, bisher in Obersiggenthal, CH-400.4.031.057-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 2, Publ. 5562996).
Statutenänderung:
25.08.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Letzigraben 142, 8047 Zürich.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist, ein ökologisches Reinigungsunternehmen als Sozialfirma zu betreiben, in welcher Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung angeboten werden. Die Gesellschaft wird als gemeinnütziges Unternehmen geführt. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt dienen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen durch Brief.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Weitere Adresse: Letzigraben 142, 8047 Zürich.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gagliardi, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (wie bisher);
Lutz, Martin, von Rehetobel, in Zürich, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Treuhandbüro Kurt Kaufmann (CH-020.1.005.436-5), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher);
Pfister, Felix, von Küsnacht ZH und Schaffhausen, in Bülach, Gesellschafter, mit Einzelprokura und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (wie bisher);
Fauser, Renato, von Steckborn, in Wil SG, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Seuzach];
Geisen, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Zürich, Geschäftsführer ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Stammanteil];
Meili, Robert, von Mettmenstetten und Hedingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Stammanteil];
Z'Rotz, Roland, von Sursee, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5040092, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Öko-Reinigungsservice GmbH, in Obersiggenthal, CH-400.4.031.057-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2008, S. 1, Publ. 4721414).
Statutenänderung:
22.04.2009.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Weitere Adresse:
Letzigraben 142, 8047 Zürich. [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 29.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Z'Rotz, Roland, von Sursee, in Nussbaumen bei Baden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Pfister, Felix, von Küsnacht ZH und Schaffhausen, in Bülach, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fauser, Renato, von Steckborn, in Seuzach, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geisen, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gagliardi, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Samstagern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Treuhandbüro Kurt Kaufmann (CH-020.1.005.436-5), in Zürich, Revisionsstelle.