Informazioni su Alexander Fasnacht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexander Fasnacht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004511548, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SHiNKO Europe AG, in Thun, CHE-113.847.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasnacht, Alexander, von Muntelier, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kumazaki, Tadashi, japanischer Staatsangehöriger, in Osaka (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochiai, Takeshi, japanischer Staatsangehöriger, in Chiba (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matsuzaki, Ryota, japanischer Staatsangehöriger, in Osaka (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Takehara, Motoyuki, japanischer Staatsangehöriger, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tanner Sury, Martin, von Eriswil, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2595851, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SHiNKO Europe AG, in Thun, CHE-113.847.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, Publ. 2134759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, August, von Küssnacht (SZ), in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasnacht, Alexander, von Muntelier, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1750723, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalfürsorgestiftung der Firma H. Fasnacht & Co., in Ittigen, CHE-109.790.857, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7099252).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Firma H. Fasnacht & Co. in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 19.08.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasnacht, Alexander, von Muntelier, in Ittigen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri bei Bern, Präsident mit Einzelunterschrift];
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: T + R AG (CH-035.3.002.144-2)].