Informazioni su Marie-Elise Fardel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marie-Elise Fardel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3983235, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent, à Ayent, CHE-108.056.973, société coopérative (No. FOSC 153 du 10.08.2017, Publ. 3690287).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Morard, Daniel, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux;
Bétrisey, Pierrot, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Dussex, Jean, de Ayent, à Ayent, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Aymon, Freddy, de Ayent, à Arbaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre, sans droit de signature];
Délétroz, Eddy, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre, sans droit de signature];
Fardel, Marie-Elise, de Ayent, Icogne et Lens, à Ayent, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre et secrétaire, avec signature collective à deux];
Morard, Maria Fabienne Brigitte, dite Brigitte, de Ayent, à Ayent, administratrice, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 6398842, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société coopérative de Boulangeries et moulins Agricoles d'Ayent, à Ayent, CH-626.5.002.291-0, société coopérative (No. FOSC 128 du 05.07.2007, p. 24, Publ. 4010178).
Modification des statuts:
21.05.2010.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de Boulangerie et Moulin Agricole d'Ayent.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Praplan, Gilles, de Ayent, à Ayent, membre du conseil, sans droit de signature;
Constantin, François, de Ayent, à Ayent, membre du conseil, sans droit de signature;
Praplan, Gilles, de Ayent, à Ayent, président du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Morard, Daniel, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux;
Délétroz, Eddy, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature;
Fardel, Marie-Elise, de Ayent, Lens et Icogne, à Ayent, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: de Ayent]. Selon déclaration du 25.07.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 4010178, Ufficio del registro di commercio Vallese
Société coopérative de Boulangeries et moulins Agricoles d'Ayent, à Ayent, CH-626.5.002.291-0, exploitation de moulins et boulangeries sur le territoire d'Ayent, société coopérative (FOSC no 133 du 12.07.2005, p. 18, publ. 2929100).
Personne et signature radiée:
Morard, Brigitte, de Ayent, à Ayent, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Fardel, Marie-Elise, de Ayent, à Ayent, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.