Informazioni su Adolf Fäh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adolf Fäh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004506834, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Baumwipfelpfad Neckertal, in Neckertal, CHE-319.034.882, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1726269).
Domizil neu:
Steinwäldli 2175, 9122 Mogelsberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brosi, Max, von Klosters-Serneus, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fäh, Adolf, von Kaltbrunn, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Andreas, von Ebnat-Kappel, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2944959, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Necker Holz AG, in Neckertal, CHE-107.270.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2132981).
Statutenänderung:
22.06.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 390'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 390'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
390 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.06.2016 werden Forderungen in der Höhe von CHF 290'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 290 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fäh, Adolf, von Kaltbrunn, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrari-Fäh, Esther, von Kaltbrunn, in Brunnadern (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mogelsberg (Neckertal)];
Ferrari, Walter, von Kaltbrunn, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Rolf, von Hundwil, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung ohne Zeichnungsberechtigung];
Näf, Andreas, genannt Res, von Ebnat-Kappel, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Näf, Andreas, in St. Peterzell (Neckertal)].
Numero di pubblicazione: 2824315, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Holz Toggenburg AG, in Neckertal, CHE-114.540.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2013, Publ. 1031633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlgensinger, Walter, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fäh, Adolf, von Kaltbrunn, in Brunnadern (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüesch, Jörg, von Gaiserwald, in Ebnat-Kappel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giezendanner, Ernst, von Ebnat-Kappel, in Schönengrund (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horat, Anton, genannt Toni, von Ingenbohl, in Sulgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.