Informazioni su Christian Faber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Faber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005080331, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AMRIO AG, in Illnau-Effretikon, CHE-105.642.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S.29, Publ. 4962650).
Firma neu:
AMRIO AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.01.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faber, Christian, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4962650, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AMRIO AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.023.679-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 04.11.2003, S. 24, Publ. 1242116).
Statutenänderung:
18.03.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B. Schaller Treuhand AG, in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faber, Christian, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Volketswil];
Peterhans, Christian Beat, von Zürich und Fislisbach, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Volketswil].
Numero di pubblicazione: 3330850, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Genossenschaft Adlerhorst, in Oberiberg, CH-130.0.001.792-9, Förderung des Ski- und Bergsportes, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.1996, S. 3696).
Statutenänderung:
15.11.2003.
Domizil neu:
bei Franz Nauer, Moosstrasse 22, 8843 Oberiberg. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener, Walter, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagler, Klemens, von Unteriberg, in Oberiberg, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Faber, Christian, von Zürich, in Volketswil, Verwalter (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Franz, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Unteriberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichmuth, Erich, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, René, von Unteriberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lagler, Susanne, von Unteriberg, in Oberiberg, Verwalterin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.