Informazioni su Matthias Franz Eugster
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Matthias Franz Eugster
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005742553, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WRE Management AG, in Zürich, CHE-228.015.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Matthias, von Altstätten, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Philipp André, von Zürich und Frauenfeld, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004481009, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Hammerschmiede, in Adliswil, CHE-114.272.657, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaler, Ulrich, von Adliswil und Zürich, in Thalwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Matthias, von Altstätten, in Horgen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3429305, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Isabelle Wang GmbH, in Zürich, CHE-115.298.174, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 38, Publ. 5417868).
Statutenänderung:
20.03.2017.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Schleifetobelweg 3, 8810 Horgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goetschel, Nicolas Alexandre, von Seuzach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Matthias Franz, von Altstätten, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wang, Shan genannt Isabelle, chinesische Staatsangehörige, in Horgen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].