Informazioni su Alois Estermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Alois Estermann
Ultimi comunicati FUSC: Alois Estermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2890895, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Estermann Mechanik GmbH, in Schötz, CHE-410.905.927, Ronstrasse 1, 6247 Schötz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.06.2016.
Zweck:
Führung und Betrieb einer mechanischen Werkstätte sowie Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015 übernimmt die Gesellschaft von Alois Estermann, von Schötz, in Schötz, sein Einzelunternehmen Estermann Alois Mechanik, in Schötz (CHE-107.281.817), mit sämtlichen Aktiven sowie das Grundstück Nr. 970, GB Schötz, deren Wert zusammen CHF 285'379.25 beträgt und dem gesamten Fremdkapital sowie die auf dem Grundstück lastenden Grundpfandschulden im Gesamtwerte von CHF 265'379.25 zum Gesamtpreise von CHF 20'000.00, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 06.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Estermann-Pfister, Ruth, von Schötz, in Schötz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Estermann, Alois, von Schötz, in Schötz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5933876, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Fussballanlage Wissenhusen, in Schötz, CH-100.5.024.050-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2001, S. 1629).
Statutenänderung:
22.05.2010.
Domizil neu:
c/o Bättig & Bucher Immobilientreuhand AG, Luzernerstrasse 5, 6247 Schötz.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein von CHF 500.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Edi, von Schötz und Hasle b. Burgdorf, in Schötz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Estermann, Alois, von Schötz, in Schötz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Kurt, von Schötz und Zofingen, in Schötz, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavoli, Renato, von Sursee, in Schötz, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli, Hans, von Schötz und Zell LU, in Schötz, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberli, Thomas, von Ballwil, in Ballwil, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Vitus, von Schötz und Hasle bei Burgdorf, in Egolzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Hans Rudolf, von Schötz und Egolzwil, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger, Elmar, von Schötz und Romoos, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
LB Treuhand AG (CH-400.3.026.077-9), in Zofingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4858770, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Schmiedgasse, in Schötz, CH-100.5.013.386-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2006, S. 7, Publ. 3391316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Margrit, von Schötz, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jurt, Konrad, von Hitzkirch und Rickenbach LU, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Estermann, Alois, von Schötz, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Ruth, von Schötz und Hasle bei Burgdorf, in Schötz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schötz und Hasle b. Burgdorf];
Bachmann, Ruth, von Schötz und Menznau, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Daniel, von Schötz und Hasle bei Burgdorf, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lustenberger, Elsbeth, von Schötz und Romoos, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Partner Treuhand AG, Sursee, in Sursee (CH-100.3.785.348-1), Revisionsstelle.