Informazioni su Markus Erdmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Markus Erdmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005795839, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Chinderhuus zum Dischtelfink, in Binningen, CHE-105.462.035, Verein (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Masic, Dario, von Arlesheim, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zech, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwicky, Stéphanie, von Glarus Nord, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieler, Noah Samuel, von Basel, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binder, Alexis Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erdmann, Markus, von Basel, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Janina Margarete, von Liestal, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Christian, von Schneisingen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tüscher, Jan, von Kallnach, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandao, Francisco José, von Basel, in Dornach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutknecht, Magdalena, von Ried bei Kerzers, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6487472, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
esense gmbh, in Basel, CH-270.4.013.407-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2011, S. 0, Publ. 6403622).
Statutenänderung:
22.12.2011.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Michael, von Dagmersellen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wespi, Thomas, von Flühli, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Erdmann, Markus, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numero di pubblicazione: 5542938, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
esense gmbh, in Basel, CH-270.4.013.407-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2005, S. 5, Publ. 2871598). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bracher, Philipp, von Madiswil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wespi, Thomas, von Flühli, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erdmann, Markus, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.