Informazioni su Mustafa Sani Erbilgin
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mustafa Sani Erbilgin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4359609, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SSB Sauerwein & Schaefer Bau AG, bisher in Zug, CHE-101.057.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3919617).
Statutenänderung:
08.06.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hagenholzstrasse 81A, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbilgin, Mustafa Sani, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lorenzen, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3835439, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sauerwein & Schaefer Bau AG, in Zug, CHE-101.057.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2936125).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbilgin, Mustafa Sani, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Istanbul (TR)].
Numero di pubblicazione: 959919, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sauerwein & Schaefer Bau AG, in Zug, CH-170.3.022.771-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, S. 33, Publ. 5069792).
Domizil neu:
c/o Confidas Treuhand AG, Gublerstrasse 5, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebing, Roland Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eschmann, Dr. Stephan, von Greifensee und Schönenberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbilgin, Mustafa Sani, deutscher Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Kurt, von Wald AR, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.