Informazioni su Roland Engeli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Roland Engeli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1174349, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Millena Mode & Accessoires GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.019.658-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2006, S. 16, Publ. 3672822).
Statutenänderung:
31.10.2013.
Sitz neu:
Salenstein.
Domizil neu:
Obere Herrensbergstrasse 4, 8269 Fruthwilen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Ankauf und den Verkauf von Textilien und Accessoires sowie den Versand derjenigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 31.10.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeli-Bär, Katharina, von Kemmental, in Fruthwilen (Salenstein), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Engeli, Roland, von Kemmental, in Fruthwilen (Salenstein), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 7141298, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Vorsorgeeinrichtung der Firma CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CH-020.7.000.547-7, Stiftung (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6924184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenring, Alexandra, von Grabs, in Bäretswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engeli, Roland, von Kemmental, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth Stofer, Valerija, von Mägenwil, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6924184, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Vorsorgeeinrichtung der Firma CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CH-020.7.000.547-7, Stiftung (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, S. 0, Publ. 6595916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Christian, von Büttikon, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Rolf Armin, von Trub, in Gaiserwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartung, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Diessenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buschor, Hans-Peter, von Altstätten, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fankhauser, Beat, von Trub, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Roland, von Thalheim AG, in Hedingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Alexandra, von Grabs, in Bäretswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engeli, Roland, von Kemmental, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.